Даригу Назарбаеву избрали спикером Сената Парламента РК
Фото: otyrar.kz
20 марта во время совместного заседания палат Парламента РК был избран спикер Сената. На пост председателя Сената Парламента была выдвинута кандидатура Дариги Назарбаевой - председателя постоянного комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК, передает Zakon.kz.
В ходе голосования Дарига Назарбаева была избрана председателем Сената Парламента РК.
Заместитель председателя Сената Парламента РК Бектас Бекназаров палаты сообщил, что в процедуре тайного голосования приняли участие 44 депутата сената.
- Председатель счетной комиссии тайного голосования за кандидатуру председателя Сената Толеубек Мукашев сообщил, что в бюллетене указана была фамилия Дариги Назарбаевой на должность спикера Сената. Депутатам были даны 44 бюллетеня. Они скидывали свои бюллетени в урну специальную. Голоса распределились следующим образом. За кандидатуру Дариги Назарбаевой проголосовали 44 депутаты. Против - нет. Воздержавшихся нет. Таким образом, председателем сената парламента избрана депутат Дарига Назарбаева, - сказал он.
Она сменила Касым-Жомарта Токаева, который стал Президентом Казахстана.
Назарбаева Дарига Нурсултановна родилась в 1963 году. Окончила Исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, аспирантуру Московского государственного университета.
Трудовой стаж:
Вице-президент Детского благотворительного фонда "Бобек" (1992-1994);
Вице-президент Республиканской корпорации "Телевидение и радио Казахстана" - директор Национального телевизионного информационного агентства "Хабар" (1994-1995);
Генеральный директор Республиканского Государственного предприятия Агентство "Хабар" (1995-1998);
Президент ЗАО "Агентство "Хабар" (07.1998-03.2001);
Председатель Совета директоров ЗАО "Агентство "Хабар" (03.2001-11.2004);
Директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан (2007-2012);
Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (11.09.2015-09.2016)
Выборные должности, депутатство:
Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 3-го созыва (по списку партии "Асар") (19.09.2004-20.06.2007), руководитель депутатской группы "Аймак" (02.2005-20.06.2007);
Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Народно-Демократической партии "Нур Отан" (07.12.2011); Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, Председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке (18.01.2012-03.04.2014);
Заместитель Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан, Руководитель фракции "Нур Отан" (03.04.2014-09.2015);
Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии "Нұр Отан" (03.02.2016);
Депутат Сената Парламента Республики Казахстан, Председатель постоянного комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (с 13.09.2016, переизбрана с 09.2017)
Партийная принадлежность:
Председатель ОО "Асар" (2003-2004), Председатель партии "Асар" (партия объединилась с НДП "НурОтан") (2004-2006);
Член Политсовета Народно-Демократической партии "Нур Отан", заместитель Председателя НДП "Нур Отан" (04.07.2006-04.07.2007);
Член Бюро Политического совета партии "Нур Отан" (с 03.2019).